ROSA VACAS JOSE
Informe ejecutivo de ROSA VACAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSA VACAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPOROLEUM SL | Administrador Unico | 17/11/2022 | |
EPOROLIVA SUR SL | Administrador Unico | 16/06/2017 | |
EPOROLIVA SUR SL | Socio Unico | 16/06/2017 | |
SIMON ROSA SA | Socio Unico | 12/09/2014 | |
SIMON ROSA SA | Administrador Unico | 08/08/2012 |
VINCULACIONES DE ROSA VACAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSA VACAS JOSE
Empresa: SIMON ROSA SA
Administrador Unico
- Rosa Vacas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 169, S 8, H CO 32417, I/A 10 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-14
Empresa: EPOROLEUM SL
Administrador Unico
- Rosa Vacas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 201, S 8, H CO 44155, I/A 1 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-14
Empresa: SIMON ROSA SA
Administrador Unico
- Rosa Vacas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 168, S 8, H CO 32417, I/A 6 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-14
Empresa: EPOROLIVA SUR SL
Nuevo Socio Único
- Rosa Vacas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 163, S 8, H CO 37938, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-14
Empresa: EPOROLIVA SUR SL
Administrador Unico
- Rosa Vacas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 163, S 8, H CO 37938, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-14
Empresa: SIMON ROSA SA
Socio Único
- Rosa Vacas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 166, S 8, H CO 32417, I/A 3 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-14
Empresa: SIMON ROSA SA
Administrador Unico
- Rosa Vacas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 161, S 8, H CO 32417, I/A 1 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-14
Información de ROSA VACAS JOSE
Mostramos los datos de ROSA VACAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSA VACAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos