ROSA UBACH RIUMBAU
Informe ejecutivo de ROSA UBACH RIUMBAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROSA UBACH RIUMBAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT MURCIA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/10/2011 | 06/09/2023 |
SATURN MURCIA-THADER ELECTRO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2009 | 10/12/2015 |
MEDIA MARKT MURCIA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE ROSA UBACH RIUMBAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSA UBACH RIUMBAU
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2293 , F 119, S 8, H MU 54633, I/A 16 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-30
Apoderado Mancomunado
- Antoni Bach Gomez
- Rosa Ubach Riumbau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2293 , F 119, S 8, H MU 54633, I/A 16 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-30
Empresa: SATURN MURCIA-THADER ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 187, S 8, H MU 65496, I/A 8 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-30
Información de ROSA UBACH RIUMBAU
Mostramos los datos de ROSA UBACH RIUMBAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSA UBACH RIUMBAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos