ROSA TRIAS ELENA
Informe ejecutivo de ROSA TRIAS ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSA TRIAS ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONI BOSCH EDITOR SA | Administrador Unico | 04/11/2020 |
VINCULACIONES DE ROSA TRIAS ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSA TRIAS ELENA
Empresa: BON TON SL
Administrador Unico
- Rosa Trias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5876 , F 220, S 8, H M 18468, I/A 14 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: ANTONI BOSCH EDITOR SA
Administrador Unico
- Rosa Trias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 62, S 8, H B 90723, I/A 23 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Empresa: ANTONI BOSCH EDITOR SA
Administrador Unico
- Rosa Trias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 62, S 8, H B 90723, I/A 21 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-08
Empresa: BON TON SL
Administrador Unico
- Rosa Trias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5876 , F 219, S 8, H M 18468, I/A 13 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
Información de ROSA TRIAS ELENA
Mostramos los datos de ROSA TRIAS ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSA TRIAS ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos