ROSA DIAZ VIRGINIA
Informe ejecutivo de ROSA DIAZ VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROSA DIAZ VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS ONLINE EUROPA SL | Administrador Solidario | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE ROSA DIAZ VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSA DIAZ VIRGINIA
Empresa: SANIDAD Y CONTROL SL
Consejero Delegado Solidario
- Rosa Diaz Virginia
Consejero
- Rosa Diaz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 6, S 8, H CA 36785, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-11
Empresa: AGYRE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rosa Diaz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 194, S 8, H CA 48318, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-11
Empresa: SANIDAD Y CONTROL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 148, S 8, H CA 36785, I/A 3 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-11
Empresa: SANIDAD Y CONTROL SL
Administrador Unico
- Rosa Diaz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 148, S 8, H CA 36785, I/A 3 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-11
Empresa: PRODUCTOS ONLINE EUROPA SL
Administrador Solidario
- Lara Trola Abraham
- Rosa Diaz Virginia
- Velasquez Vicentes Oscar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 131, S 8, H CA 50406, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-11
Empresa: AGYRE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rosa Diaz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 193, S 8, H CA 48318, I/A 2 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-11
Información de ROSA DIAZ VIRGINIA
Mostramos los datos de ROSA DIAZ VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSA DIAZ VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos