ROS ROS PERE
Informe ejecutivo de ROS ROS PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROS ROS PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES SA | REPR.143 RRM | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE ROS ROS PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS ROS PERE
Empresa: DIVERO BLUE SL
Liquidador
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40728 , F 162, S 8, H B 372983, I/A 5 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: INMOBULCAN 3 SL
Apoderado
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29324 , F 55, S 8, H B 156927, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Empresa: INMOBULCAN SL
Apoderado
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 144, S 8, H B 152391, I/A 6 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Empresa: LITEXCO GESTION INMOBILIARIA SL
Liquidador
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31654 , F 136, S 8, H B 197283, I/A 11 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Empresa: LITEXCO GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31654 , F 136, S 8, H B 197283, I/A 11 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Empresa: LITEXCO SPAIN SL
Liquidador
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34007 , F 115, S 8, H B 114268, I/A 22 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Empresa: LITEXCO SPAIN SL
Administrador Unico
Liquidador
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34007 , F 115, S 8, H B 114268, I/A 22 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Empresa: DIVERO BLUE SL
Liquidador
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40728 , F 162, S 8, H B 372983, I/A 3 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Empresa: VOZTELECOM SISTEMAS SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38878 , F 222, S 8, H B 262926, I/A 24 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Empresa: INMOBULCAN 2 SL
Apoderado
- Ros Ros Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29324 , F 64, S 8, H B 156929, I/A 5 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Información de ROS ROS PERE
Mostramos los datos de ROS ROS PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS ROS PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos