ROS PARELLADA RAMON
Informe ejecutivo de ROS PARELLADA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROS PARELLADA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAMA HOURANI JEWELRY SL | Administrador Unico | 26/06/2019 |
VINCULACIONES DE ROS PARELLADA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS PARELLADA RAMON
Empresa: LAMA HOURANI JEWELRY SL
Administrador Unico
- Ros Parellada Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46549 , F 202, S 8, H B 523511, I/A 2 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Empresa: KOEPICS SL
Administrador Solidario
- Ros Parellada Ramon
- Sallent Arpa Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 98, S 8, H B 430494, I/A 2 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Empresa: KOEPICS SL
Administrador Solidario
- Ros Parellada Ramon
- Sallent Arpa Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 96, S 8, H B 430494, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-08
Empresa: JOYERIA TOUS SA
Apoderado
- Ros Parellada Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 19, S 8, H L 3513, I/A 38 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-25
Empresa: TOUS FRANQUICIAS SA
Apoderado
- Ros Parellada Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40920 , F 135, S 8, H B 183978, I/A 17 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: TOUS FRANQUICIAS SA
Apoderado
- Ros Parellada Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31016 , F 32, S 8, H B 183978, I/A 11 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-08
Empresa: JOYERIA TOUS SA
Apoderado
- Ros Parellada Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 45, S 8, H L 3513, I/A 29 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-25
Información de ROS PARELLADA RAMON
Mostramos los datos de ROS PARELLADA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS PARELLADA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos