ROS NAVARRO JAUME
Informe ejecutivo de ROS NAVARRO JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROS NAVARRO JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHILLI DESIGN WORLDWIDE SL | Administrador Unico | 04/02/2014 | |
CARROT GLOBAL INVESTMENT SL | Administrador Unico | 03/02/2014 | |
ACTUEM AMB QUALITAT SL | Apoderado | 02/07/2012 |
VINCULACIONES DE ROS NAVARRO JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS NAVARRO JAUME
Empresa: CARROT GLOBAL INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Ros Navarro Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 167, S 8, H B 447950, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Empresa: CHILLI DESIGN WORLDWIDE SL
Administrador Unico
- Ros Navarro Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 174, S 8, H B 447951, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Empresa: ACTUEM AMB QUALITAT SL
Apoderado
- Riu Pascual Maria Del Carmen
- Ros Navarro Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43263 , F 154, S 8, H B 421951, I/A 2 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-08
Empresa: PROMOCIONS PORT DE LA SELVA SL
Administrador
- Ros Navarro Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 44, S 8, H B 231570, I/A 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Información de ROS NAVARRO JAUME
Mostramos los datos de ROS NAVARRO JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS NAVARRO JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos