ROS MUROS MARCIAL
Informe ejecutivo de ROS MUROS MARCIAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROS MUROS MARCIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IBERSANO SA | Consejero | 21/10/2014 | 22/02/2017 |
COVIRAN SCA | Mie.Cons.Rec | 15/10/2012 | 14/02/2017 |
COVIRAN SCA | Vicepresidente Consejo Rector | 15/10/2012 | 14/02/2017 |
COVIRAN SUPERMERCADOS SA | Vicepresidente | 05/02/2013 | 09/01/2017 |
COVIRAN SUPERMERCADOS SA | Consejero | 05/02/2013 | 09/01/2017 |
COSETION SL | Consejero | 16/10/2014 | 13/12/2016 |
GRASEDA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 17/10/2014 | 13/12/2016 |
COVIOIL SL | Consejero | 04/02/2013 | 13/12/2016 |
VINCULACIONES DE ROS MUROS MARCIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS MUROS MARCIAL
Empresa: COVIRAN CORPORACION EMPRESARIAL SA
Consejero
- Ros Muros Marcial
- Urbano Perez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 16, S 8, H GR 43945, I/A 10 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-18
Empresa: COVIRAN SCA
Mie.Cons.Rec
- Ros Muros Marcial
Vicepresidente Consejo Rector
- Ros Muros Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 69, S 8, H GR 12304, I/A 52 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-18
Empresa: COVIRAN SUPERMERCADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 46, S 8, H GR 4963, I/A 31 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-18
Empresa: COVIOIL SL
Consejero
- Ros Muros Marcial
- Urbano Perez Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 51, S 8, H GR 25934, I/A 12 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-18
Empresa: GRASEDA CORREDURIA DE SEGUROS SL
Consejero
- Ros Muros Marcial
- Urbano Perez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 50, S 8, H GR 13233, I/A 11 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-18
Empresa: COVIRAN SERVICIOS SL
Consejero
- Ros Muros Marcial
- Urbano Perez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 39, S 8, H GR 13598, I/A 15 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-18
Empresa: COVIRAN SCA
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
- Ros Muros Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 65, S 8, H GR 12304, I/A 45 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-18
Empresa: COVIRAN SCA
Mie.Cons.Rec
- Barrios Delgado Manuel
- Bravo Gonzalez Jose Luis
- De Osuna Hervas Luis Maria
- Lavin Poveda Pedro Felix
- Lopez Romero Francisco Javier
- Lopez Sanchez Enrique
- Muñoz Arjona Tomas
- Muñoz Dominguez Jose
- Robles Garcia Vicente
- Robles Lizancos Antonio
- Rodriguez Fernandez Juan Antonio
- Rodriguez Lopez Antonio
- Ros Muros Marcial
- Urbano Perez Jose Maria
- Vidondo Ilincheta Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 65, S 8, H GR 12304, I/A 44 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-18
Empresa: COVIRAN CORPORACION EMPRESARIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Osuna Hervas Luis Maria
- Ros Muros Marcial
- Urbano Perez Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 15, S 8, H GR 43945, I/A 7 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-18
Empresa: COVIRAN CORPORACION EMPRESARIAL SA
Consejero
- Ros Muros Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 15, S 8, H GR 43945, I/A 4 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-18
VER MAS ACTOS
Información de ROS MUROS MARCIAL
Mostramos los datos de ROS MUROS MARCIAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS MUROS MARCIAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos