ROS LOPEZ JOSE
Informe ejecutivo de ROS LOPEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROS LOPEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLES SABADELL J. ROS SL | Administrador Unico | 06/07/2011 |
VINCULACIONES DE ROS LOPEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS LOPEZ JOSE
Empresa: MARMOLES HERMANOS ROS SL
Apoderado
- Ros Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27835 , F 34, S 8, H B 125441, I/A 7 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Empresa: SERVICIOS J M F 2001 SL
Administrador
- Ros Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30505 , F 211, S 8, H B 172325, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-08
Empresa: MARMOLES SABADELL J. ROS SL
Administrador Unico
- Ros Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42653 , F 217, S 8, H B 413234, I/A 1 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Empresa: MARMOLES HERMANOS ROS SL
Administrador
- Ros Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27835 , F 34, S 8, H B 125441, I/A 5 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Empresa: RECUBRIMIENTOS ROSSER 2004 SL
Liquidador
- Ros Lopez Jose
- Ruiz Soto Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36390 , F 182, S 8, H B 287529, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-08
Empresa: RECUBRIMIENTOS ROSSER 2004 SL
Administrador Solidario
- Ros Lopez Jose
- Ruiz Soto Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36390 , F 182, S 8, H B 287529, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-08
Información de ROS LOPEZ JOSE
Mostramos los datos de ROS LOPEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS LOPEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos