ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN
Informe ejecutivo de ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED MOON INITIATIVE SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2022 | |
LOGRA TELEVISION SL | Administrador Solidario | 23/05/2012 | |
FACTORIA DE CINE EMPRESARIAL SL | Secretario | 03/03/2009 | |
FACTORIA DE CINE EMPRESARIAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/03/2009 | |
FACTORIA DE CINE EMPRESARIAL SL | Consejero | 03/03/2009 |
VINCULACIONES DE ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Pascual Mariano
- Olarte Ruiz Oscar Manuel
- Ros Diaz Alberto Agustin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 64, S 8, H M 69988, I/A 16 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Consejero
- Bravo Pertuso Juan Luis
- FA & SON INVERSIONES SL
- Ferrer Pascual Mariano
- Olarte Ruiz Oscar Manuel
- Ros Diaz Alberto Agustin
- SLOAN & TATUM HOLDING SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 63, S 8, H M 69988, I/A 15 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: RED MOON INITIATIVE SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Pertusa Juan Luis
- Olarte Ruiz Hector Gabriel
- Ros Diaz Alberto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43241 , F 138, S 8, H M 764021, I/A 1 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Pascual Mariano
- Olarte Ruiz Oscar Manuel
- Ros Diaz Alberto Agustin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 61, S 8, H M 69988, I/A 13 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Consejero
- Budgetsphere Lda
- FA & SON INVERSIONES SL
- Olarte Ruiz Oscar Manuel
- Ros Diaz Alberto Agustin
- SLOAN & TATUM HOLDING SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 207, S 8, H M 69988, I/A 12 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Apoderado
- Ros Diaz Alberto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 207, S 8, H M 69988, I/A 10 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Administrador Mancomunado
- Olarte Ruiz Oscar Manuel
- Ros Diaz Alberto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 207, S 8, H M 69988, I/A 9 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Apoderado
- Ros Diaz Alberto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 206, S 8, H M 69988, I/A 8 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: LOGRA TELEVISION SL
Administrador Solidario
- Mateo Diaz Juan Jose
- Ros Diaz Alberto Agustin
- Rovira Celma Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29963 , F 105, S 8, H M 539189, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Empresa: MULTIMEDIA RESOURCES SL
Administrador Mancomunado
- Olarte Ruiz Oscar Manuel
- Ros Diaz Alberto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 203, S 8, H M 69988, I/A 5 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
VER MAS ACTOS
Información de ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN
Mostramos los datos de ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS DIAZ ALBERTO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos