ROQUER DORCA JORDI
Informe ejecutivo de ROQUER DORCA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROQUER DORCA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATIC MEDIA SL | Secretario | 24/07/2023 | |
ESPORTPLUS SL | Apoderado Solidario | 12/04/2023 | |
ESPORTPLUS SL | Consejero | 27/01/2023 | |
ESPORTPLUS SL | Presidente | 27/01/2023 | |
COLOSSEUM ACADEMY SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2022 | |
AUTOMATIC MEDIA SL | Consejero Delegado Solidario | 28/05/2021 | |
AUTOMATIC MEDIA SL | Consejero | 13/05/2021 | |
COLLOSSEUM EGAMES SL | Apoderado Solidario | 24/08/2020 | |
COLLOSSEUM EGAMES SL | Administrador Mancomunado | 18/08/2020 | |
KDC ERACING SL | Administrador Unico | 12/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROQUER DORCA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROQUER DORCA JORDI
Empresa: AUTOMATIC MEDIA SL
Secretario
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48165 , F 133, S 8, H B 562966, I/A 7 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: ESPORTPLUS SL
Apoderado Solidario
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48577 , F 85, S 8, H B 588823, I/A 3 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Empresa: ESPORTPLUS SL
Consejero
- Perez Espinosa Isabel
- Roquer Dorca Jordi
- Samaranch Bigelli Matteo
Presidente
- Roquer Dorca Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48577 , F 85, S 8, H B 588823, I/A 2 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-08
Empresa: BCN LOL SQUAD SL
Liquidador
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46686 , F 42, S 8, H B 527756, I/A 5 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-08
Empresa: BCN LOL SQUAD SL
Administrador Solidario
- Casanovas Olle Victor
- Roquer Dorca Jordi
Liquidador
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46686 , F 42, S 8, H B 527756, I/A 5 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-08
Empresa: KIYF GAMES SL
Liquidador
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 12, S 8, H B 434245, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: KIYF GAMES SL
Administrador Unico
- Roquer Dorca Jordi
Liquidador
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 12, S 8, H B 434245, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: COLOSSEUM ACADEMY SL
Administrador Mancomunado
- Roquer Dorca Jordi
- Sans Perez Enrique Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48066 , F 207, S 8, H B 571264, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE SL ZETA GESTION DE MEDIOS SAU Y AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA UTE
Liquidador
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45591 , F 64, S 8, H B 492919, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
Empresa: SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE SL ZETA GESTION DE MEDIOS SAU Y AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA UTE
Gerente
- Roquer Dorca Jordi
Liquidador
- Roquer Dorca Jordi
MBRO.COM.GER
- Casanovas Colomer David
- Llorens Latorre Ricard
- Roquer Dorca Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45591 , F 64, S 8, H B 492919, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
VER MAS ACTOS
Información de ROQUER DORCA JORDI
Mostramos los datos de ROQUER DORCA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROQUER DORCA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos