ROQUE SANCHEZ LIAN
Informe ejecutivo de ROQUE SANCHEZ LIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROQUE SANCHEZ LIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAGI CANARIAS INVERSIONES SL | Administrador Unico | 27/12/2021 |
VINCULACIONES DE ROQUE SANCHEZ LIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROQUE SANCHEZ LIAN
Empresa: RAGI CANARIAS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Roque Sanchez Lian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 128, S 8, H GC 51851, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-35
Empresa: RAGI CANARIAS INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Galarza Gisella Giovanna
- Regalado Ruiz Rafael Marco
- Roque Sanchez Lian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 128, S 8, H GC 51851, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-35
Empresa: RAGI CANARIAS INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Galarza Gisella Giovanna
- Regalado Ruiz Rafael Marco
- Roque Sanchez Lian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 127, S 8, H GC 51851, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-35
Información de ROQUE SANCHEZ LIAN
Mostramos los datos de ROQUE SANCHEZ LIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROQUE SANCHEZ LIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos