ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE
Informe ejecutivo de ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H2O ACTIVIDADES ACUATICAS SL | Apoderado | 19/12/2022 | |
H2O ACTIVIDADES ACUATICAS SL | Apoderado Mancomunado | 08/04/2019 | |
JET SKI SAFARI FAMILY SL | Administrador Unico | 18/07/2018 | |
PARASEILING H2O SPORTS SL | Socio Unico | 06/02/2018 | |
PARASEILING H2O SPORTS SL | Apoderado | 06/02/2018 | |
PARASEILING H2O SPORTS SL | Administrador Unico | 06/02/2018 |
VINCULACIONES DE ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE
Empresa: H2O ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Apoderado
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 210, S 8, H IL 12418, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-35
Empresa: H2O ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Heras De Juan Creix Oscar
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 210, S 8, H IL 12418, I/A 2 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-35
Empresa: H2O ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Heras De Juan Creix Oscar
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Apoderado Mancomunado
- Heras De Juan Creix Oscar
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 208, S 8, H IL 12418, I/A 1 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-35
Empresa: H2O ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Apoderado Mancomunado
- Heras De Juan Creix Oscar
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 208, S 8, H IL 12418, I/A 1 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-35
Empresa: JET SKI SAFARI FAMILY SL
Administrador Unico
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 132, S 8, H TF 53410, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-38
Empresa: PARASEILING H2O SPORTS SL
Administrador Unico
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Apoderado
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 125, S 8, H IL 12012, I/A 1 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-35
Empresa: PARASEILING H2O SPORTS SL
Apoderado
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 125, S 8, H IL 12012, I/A 1 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-35
Empresa: PARASEILING H2O SPORTS SL
Socio Único
- Roque Mariscal Lourdes Lissette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 125, S 8, H IL 12012, I/A 1 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-35
Información de ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE
Mostramos los datos de ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROQUE MARISCAL LOURDES LISSETTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos