ROPERO ORTIZ RAUL
Informe ejecutivo de ROPERO ORTIZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROPERO ORTIZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS RALIN SL | Socio Unico | 10/01/2022 | |
FRUTAS RALIN SL | Administrador Unico | 25/03/2014 |
VINCULACIONES DE ROPERO ORTIZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROPERO ORTIZ RAUL
Empresa: FRUTAS RALIN SL
Socio Único
- Ropero Ortiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32115 , F 99, S 8, H M 577975, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: FRUTAS RALIN SL
Administrador Unico
- Ropero Ortiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32115 , F 97, S 8, H M 577975, I/A 1 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Empresa: RALINFRUIT SL
Liquidador
- Ropero Ortiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27623 , F 27, S 8, H M 497752, I/A 2 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Empresa: RALINFRUIT SL
Administrador Unico
- Ropero Ortiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27623 , F 27, S 8, H M 497752, I/A 2 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Empresa: RALINFRUIT SL
Administrador Unico
- Ropero Ortiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27623 , F 24, S 8, H M 497752, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28
Información de ROPERO ORTIZ RAUL
Mostramos los datos de ROPERO ORTIZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROPERO ORTIZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos