ROPERO GARCIA JAVIER
Informe ejecutivo de ROPERO GARCIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROPERO GARCIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado | 17/07/2023 |
VINCULACIONES DE ROPERO GARCIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROPERO GARCIA JAVIER
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 91, S 8, H M 29666, I/A 1284 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: CASH DEL ESTRECHO 77 SL
Administrador Unico
- Ropero Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 128, S 8, H CA 52453, I/A 2 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-11
Empresa: CASH DEL ESTRECHO 77 SL
Administrador Unico
- Ropero Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 123, S 8, H CA 52453, I/A 1 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-11
Empresa: INMOKAN SERVICIOS FINANCIEROS SL
Liquidador
- Ropero Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 79, S 8, H MA 80392, I/A 4 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-29
Empresa: INMOKAN SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Ropero Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 79, S 8, H MA 80392, I/A 4 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-29
Empresa: INMOKAN SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Ropero Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 79, S 8, H MA 80392, I/A 3 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-29
Información de ROPERO GARCIA JAVIER
Mostramos los datos de ROPERO GARCIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROPERO GARCIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos