ROPERO DELGADO ANTONIO
Informe ejecutivo de ROPERO DELGADO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROPERO DELGADO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPASEC SISTEMAS SL | Apoderado | 22/06/2015 | 10/02/2022 |
OPENYARA SL | Presidente | 23/06/2015 | 22/02/2019 |
OPENYARA SL | Consejero | 23/06/2015 | 22/02/2019 |
SERGLOAR SL | Socio Unico | 08/03/2013 | 20/11/2018 |
SERGLOAR SL | Administrador Unico | 08/03/2013 | 20/11/2018 |
HISPASEC SISTEMAS SL | Consejero | 18/04/2013 | 13/11/2018 |
HISPASEC SISTEMAS SL | Presidente | 18/04/2013 | 13/11/2018 |
HISPASEC SISTEMAS SL | Consejero Delegado Solidario | 18/04/2013 |
VINCULACIONES DE ROPERO DELGADO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROPERO DELGADO ANTONIO
Empresa: HISPASEC SISTEMAS SL
Apoderado
- Ropero Delgado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654, L 1567, F 69, S 8, H MA 45162, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-29
Empresa: OPENYARA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Villalba Maria Del Carmen
- Roman Arrebola Antonio Javier
- Ropero Delgado Antonio
Presidente
- Ropero Delgado Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5414, L 4321, F 11, S 8, H MA128965, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Empresa: SERGLOAR SL
Administrador Unico
- Ropero Delgado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30850 , F 19, S 8, H M 555220, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: HISPASEC SISTEMAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Villalba Maria Del Carmen
- Roman Arrebola Antonio Javier
- Ropero Delgado Antonio
Presidente
- Ropero Delgado Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654, L 1567, F 68, S 8, H MA 45162, I/A 7 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-29
Empresa: OPENYARA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Villalba Maria Del Carmen
- Roman Arrebola Antonio Javier
- Ropero Delgado Antonio
Presidente
- Ropero Delgado Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5414, L 4321, F 9, S 8, H MA128965, I/A 1 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
Empresa: HISPASEC SISTEMAS SL
Apoderado
- Ropero Delgado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654, L 1567, F 67, S 8, H MA 45162, I/A 6 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-29
Empresa: HISPASEC SISTEMAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Villalba Maria Del Carmen
- Roman Arrebola Antonio Javier
- Ropero Delgado Antonio
Presidente
- Ropero Delgado Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654, L 1567, F 66, S 8, H MA 45162, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-29
Empresa: HISPASEC SISTEMAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Cea Avion Jesus
- Quintero Ramirez Jose Bernardo
- Roman Arrebola Antonio Javier
- Ropero Delgado Antonio
Consejero
- Cea Avion Jesus
- Quintero Ramirez Jose Bernardo
- Roman Arrebola Antonio Javier
- Ropero Delgado Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654, L 1567, F 66, S 8, H MA 45162, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-29
Empresa: SERGLOAR SL
Administrador Unico
- Ropero Delgado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30850 , F 16, S 8, H M 555220, I/A 1 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-28
Empresa: SERGLOAR SL
Socio Único
- Ropero Delgado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30850 , F 16, S 8, H M 555220, I/A 1 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-28
Información de ROPERO DELGADO ANTONIO
Mostramos los datos de ROPERO DELGADO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROPERO DELGADO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos