RONNBERG KARL
Informe ejecutivo de RONNBERG KARL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RONNBERG KARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKROTIRI SL | Administrador Unico | 08/08/2012 | 22/12/2014 |
THE BEAUTY BELL CHAIN SL | Consejero | 03/12/2014 | |
IBERICA DE DROGUERIA Y PERFUMERIA SA | Consejero | 18/10/2010 | |
COMPAÑIA DE ALMACENAJE DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA | Consejero | 28/09/2010 |
VINCULACIONES DE RONNBERG KARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RONNBERG KARL
Empresa: AKROTIRI SL
Administrador Unico
- Ronnberg Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 163, S 8, H PM 70060, I/A 2 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-07
Empresa: THE BEAUTY BELL CHAIN SL
Consejero
- Ronnberg Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27748 , F 128, S 8, H M 363978, I/A 43 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-28
Empresa: AKROTIRI SL
Administrador Unico
- Ronnberg Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 162, S 8, H PM 70060, I/A 1 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-07
Empresa: IBERICA DE DROGUERIA Y PERFUMERIA SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24785 , F 6, S 8, H M 40978, I/A 54 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10374 , F 145, S 8, H M 40609, I/A 60 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-28
Información de RONNBERG KARL
Mostramos los datos de RONNBERG KARL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RONNBERG KARL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos