RONDA SOLER JAVIER
Informe ejecutivo de RONDA SOLER JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RONDA SOLER JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELITE HOMES RENOVATION SL | Administrador Unico | 08/05/2023 | 09/11/2023 |
ELITE HOMES RENOVATION SL | Socio Unico | 08/05/2023 | 09/11/2023 |
TOP LIFE GUARD SL | Socio Unico | 05/04/2023 | 03/08/2023 |
TOP LIFE GUARD SL | Administrador Unico | 05/04/2023 | 03/08/2023 |
VINCULACIONES DE RONDA SOLER JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RONDA SOLER JAVIER
Empresa: ELITE HOMES RENOVATION SL
Administrador Unico
- Ronda Soler Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 174, S 8, H A 185362, I/A 2 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-03
Empresa: TOP LIFE GUARD SL
Administrador Unico
- Ronda Soler Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562 , F 31, S 8, H A 184840, I/A 2 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-03
Empresa: ELITE HOMES RENOVATION SL
Administrador Unico
- Ronda Soler Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 173, S 8, H A 185362, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-03
Empresa: ELITE HOMES RENOVATION SL
Socio Único
- Ronda Soler Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 173, S 8, H A 185362, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-03
Empresa: TOP LIFE GUARD SL
Administrador Unico
- Ronda Soler Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562 , F 30, S 8, H A 184840, I/A 1 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-03
Empresa: TOP LIFE GUARD SL
Socio Único
- Ronda Soler Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562 , F 30, S 8, H A 184840, I/A 1 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-03
Información de RONDA SOLER JAVIER
Mostramos los datos de RONDA SOLER JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RONDA SOLER JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos