RONCO PAOLO
Informe ejecutivo de RONCO PAOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RONCO PAOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F. LLI DI MARTINO SPAIN SL | Secretario No Consejero | 03/06/2024 | |
AMY WORLD ESPAÑA SL | Apoderado | 13/02/2024 | |
NEXTA RENOVABLES SL | Apoderado | 10/01/2024 | |
F. LLI DI MARTINO SPAIN SL | Apoderado Solidario | 20/02/2023 | |
LIORA RETAIL SL | Apoderado | 16/12/2022 | |
DATAFLOW SECURITY SPAIN SL | Apoderado | 08/07/2022 | |
KIUWAN SOFTWARE SL | Apoderado | 02/03/2022 | |
IACACAL IBERICA SL | Administrador Unico | 24/02/2022 | |
NEXTA RENOVABLES SL | Apoderado | 07/02/2022 | |
KIUWAN SOFTWARE SL | Apoderado | 10/10/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RONCO PAOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RONCO PAOLO
Empresa: F. LLI DI MARTINO SPAIN SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824472, I/A 2 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: AMY WORLD ESPAÑA SL
Apoderado
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46324 , F 142, S 8, H M 813614, I/A 2 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: NEXTA RENOVABLES SL
Apoderado
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 131, S 8, H M 747808, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: HERBETET INVESTISSEMENT SL
Administrador Unico
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45389 , F 52, S 8, H M 798381, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Empresa: ANACAPRI MATERIA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45450 , F 4, S 8, H M 799467, I/A 2 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: ANACAPRI MATERIA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45450 , F 1, S 8, H M 799467, I/A 1 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: INFRASTRUCTURE SPAGNA LAND 1 SL
Liquidador
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43953 , F 32, S 8, H M 775423, I/A 2 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: INFRASTRUCTURE SPAGNA LAND 1 SL
Administrador Unico
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43953 , F 32, S 8, H M 775423, I/A 2 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: F. LLI DI MARTINO SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47079 , F 96, S 8, H B 540437, I/A 3 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Empresa: LIO RETAIL SL
Apoderado
- Ronco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43644 , F 68, S 8, H M 770446, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
VER MAS ACTOS
Información de RONCO PAOLO
Mostramos los datos de RONCO PAOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RONCO PAOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos