ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR
Informe ejecutivo de ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOLEVEL RESIDENCIAL SL | Administrador Unico | 04/07/2023 | |
ALMOSNY AND PARC VALLES SL | Administrador Unico | 10/03/2022 | |
ALEJANDRIA CAPITAL SL | Administrador Solidario | 10/12/2021 | |
MONT BLANC CAPITAL SL | Administrador Unico | 13/06/2018 | |
BERLIN GLOBAL INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 14/02/2018 | |
LEIPZIG GLOBAL INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 14/02/2018 | |
BROWNIE DESARROLLO EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 11/10/2017 | |
GROWLY ALQUILERES SL | Administrador Solidario | 05/10/2017 | |
SERVIRING VLC SL | Administrador Solidario | 04/05/2017 | |
INVERSOO SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 23/03/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR
Empresa: INMOLEVEL RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
- Romo Martinez Ruben Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32907 , F 129, S 8, H M 592478, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: INMOLEVEL RESIDENCIAL SL
Administrador Solidario
- Astiazaran Gonzalez Gonzalo Jose
- Romo Martinez Ruben Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32907 , F 129, S 8, H M 592478, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: ZERMATT GLOBAL INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Alvaro-francisco
- Romo Martinez Ruben Oscar
- Saiz Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 92, S 8, H M 679622, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: ALMOSNY AND PARC VALLES SL
Administrador Unico
- Romo Martinez Ruben Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43163 , F 196, S 8, H M 762715, I/A 1 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: ALEJANDRIA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Mingo Seligrat Marta
- Romo Martinez Ruben Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 189, S 8, H M 754659, I/A 1 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: ZERMATT GLOBAL INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Alvaro-francisco
- Romo Martinez Ruben Oscar
- Saiz Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 92, S 8, H M 679622, I/A 4 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Empresa: BROWNIE CARTERA SL
Liquidador Solidario
- Romo Martinez Ruben Oscar
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 3, S 8, H M 654924, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: BROWNIE CARTERA SL
Administrador Solidario
- Romo Martinez Ruben Oscar
- Saiz Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 3, S 8, H M 654924, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: POTSDAM GLOBAL INVESTMENTS SL
Liquidador Solidario
- Romo Martinez Ruben Oscar
- Saiz Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37262 , F 82, S 8, H M 664540, I/A 2 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: POTSDAM GLOBAL INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Romo Martinez Ruben Oscar
- Saiz Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37262 , F 82, S 8, H M 664540, I/A 2 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR
Mostramos los datos de ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMO MARTINEZ RUBEN OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos