ROMITI VALENTINA
Informe ejecutivo de ROMITI VALENTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMITI VALENTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL | Apoderado | 05/09/2023 | |
OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL | Apoderado | 08/02/2021 | |
OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL | Apoderado | 08/06/2020 | |
OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL | Apoderado | 29/08/2019 | |
OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL | Apoderado | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE ROMITI VALENTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMITI VALENTINA
Empresa: OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL
Apoderado
- Romiti Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22604 , F 211, S 8, H M 404163, I/A 17 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL
Apoderado
- Romiti Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22604 , F 211, S 8, H M 404163, I/A 15 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL
Apoderado
- Romiti Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22604 , F 210, S 8, H M 404163, I/A 14 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Empresa: OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL
Apoderado
- Romiti Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22604 , F 210, S 8, H M 404163, I/A 13 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: OLIMPIA SPLENDID IBERICA SL
Apoderado
- Romiti Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22604 , F 62, S 8, H M 404163, I/A 9 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Información de ROMITI VALENTINA
Mostramos los datos de ROMITI VALENTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMITI VALENTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos