ROMINA ELISABET BISCIONE
Informe ejecutivo de ROMINA ELISABET BISCIONE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMINA ELISABET BISCIONE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R&M BISCIONE CONSULTORIA 2002 SL | Administrador Unico | 10/11/2023 | |
CATALANA DE HABITATGE 2010 SL | Administrador Unico | 16/06/2010 |
VINCULACIONES DE ROMINA ELISABET BISCIONE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMINA ELISABET BISCIONE
Empresa: R&M BISCIONE CONSULTORIA 2002 SL
Administrador Unico
- Romina Elisabet Biscione
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49009 , F 20, S 8, H B 604291, I/A 1 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Empresa: INMO A. L. M. A. R 2.2 SL
Administrador Unico
- Romina Elisabet Biscione
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46764 , F 64, S 8, H B 530125, I/A 5 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: INMO A. L. M. A. R 2.2 SL
Administrador Unico
- Romina Elisabet Biscione
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46764 , F 62, S 8, H B 530125, I/A 2 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Empresa: CATALANA DE HABITATGE 2010 SL
Administrador Unico
- Romina Elisabet Biscione
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41963 , F 97, S 8, H B 397265, I/A 1 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Información de ROMINA ELISABET BISCIONE
Mostramos los datos de ROMINA ELISABET BISCIONE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMINA ELISABET BISCIONE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos