ROMEU ROCA ANGELES
Informe ejecutivo de ROMEU ROCA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMEU ROCA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFERENCE SA | Administrador Unico | 06/08/2009 | 11/01/2013 |
MIGJORN INVERSIONS SICAV | Presidente | 09/11/2012 | |
MIGJORN INVERSIONS SICAV | Consejero | 09/11/2012 | |
MIGJORN INVERSIONS SICAV | Consejero Delegado | 09/11/2012 |
VINCULACIONES DE ROMEU ROCA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMEU ROCA ANGELES
Empresa: REFERENCE SA
Administrador Unico
- Romeu Roca Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21926 , F 115, S 8, H B 29347, I/A 20 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Empresa: MIGJORN INVERSIONS SICAV
Consejero Delegado
- Romeu Roca Angeles
Consejero
- Losada Aguilar Antonio
- Romeu Roca Angeles
Presidente
- Romeu Roca Angeles
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 47, S 8, H B 178166, I/A 26 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: REFERENCE SA
Administrador Unico
- Romeu Roca Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21926 , F 115, S 8, H B 29347, I/A 18 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-08
Empresa: REFERENCE SA
Administrador Unico
- Romeu Roca Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21926 , F 115, S 8, H B 29347, I/A 18 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-08
Información de ROMEU ROCA ANGELES
Mostramos los datos de ROMEU ROCA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMEU ROCA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos