ROMEU ALFONSO JORGE
Informe ejecutivo de ROMEU ALFONSO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMEU ALFONSO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPECITO SL | Apoderado | 06/08/2024 | |
JRA 23 SL | Administrador Unico | 23/10/2023 | |
JRA 23 SL | Socio Unico | 23/10/2023 | |
ROMEU Y COMPAÑIA SA | Apoderado | 15/11/2021 | |
ALFROM-18 SL | Consejero | 05/03/2019 | |
FRA 97 SL | Consejero Delegado Solidario | 31/10/2018 | |
FRA 97 SL | Secretario | 08/03/2018 | |
FRA 97 SL | Consejero | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE ROMEU ALFONSO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMEU ALFONSO JORGE
Empresa: LOPECITO SL
Apoderado
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 213819, I/A 4 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-46
Empresa: JRA 23 SL
Administrador Unico
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11457, L 8735, F 51, S 8, H V 213829, I/A 1 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-46
Empresa: JRA 23 SL
Socio Único
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11457, L 8735, F 51, S 8, H V 213829, I/A 1 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-46
Empresa: ROMEU Y COMPAÑIA SA
Apoderado
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10742, L 8022, F 90, S 8, H V 190090, I/A 6 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-46
Empresa: ALFROM-18 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Folgado Rosa Maria
- Romeu Alfonso Jorge
- Romeu Alfonso Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10636, L 7917, F 57, S 8, H V 186532, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-46
Empresa: FRA 97 SL
Consejero Delegado Solidario
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782, L 3089, F 92, S 8, H V 54160, I/A 18 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-46
Empresa: FRA 97 SL
Apoderado
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782, L 3089, F 92, S 8, H V 54160, I/A 18 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-46
Empresa: FRA 97 SL
Secretario
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782, L 3089, F 92, S 8, H V 54160, I/A 16 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46
Empresa: FRA 97 SL
Apoderado
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782, L 3089, F 91, S 8, H V 54160, I/A 14 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-46
Empresa: FRA 97 SL
Consejero
- Romeu Alfonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782, L 3089, F 88, S 8, H V 54160, I/A 7 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Información de ROMEU ALFONSO JORGE
Mostramos los datos de ROMEU ALFONSO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMEU ALFONSO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos