ROMERO VEIGA ASTRID
Informe ejecutivo de ROMERO VEIGA ASTRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO VEIGA ASTRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R3 JORDACHE SA | Administrador Unico | 10/11/2017 | |
ZN30 DESIGN AGENCY SL | Administrador Solidario | 25/05/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO VEIGA ASTRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VEIGA ASTRID
Empresa: R3 JORDACHE SA
Administrador Unico
- Romero Veiga Astrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 143, S 8, H M 91655, I/A 19 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: R3 JORDACHE SA
Administrador Solidario
- Romero Veiga Astrid
- Romero Veiga Randolph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 143, S 8, H M 91655, I/A 19 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: R3 JORDACHE SA
Administrador Solidario
- Romero Veiga Astrid
- Romero Veiga Randolph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 143, S 8, H M 91655, I/A 18 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: ZN30 DESIGN AGENCY SL
Administrador Solidario
- Romero Veiga Astrid
- Romero Veiga Randolph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29821 , F 182, S 8, H M 536565, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Empresa: R3 JORDACHE SA
Administrador Solidario
- Romero Veiga Astrid
- Romero Veiga Randolph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 143, S 8, H M 91655, I/A 17 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Información de ROMERO VEIGA ASTRID
Mostramos los datos de ROMERO VEIGA ASTRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VEIGA ASTRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos