ROMERO VARO RAMON
Informe ejecutivo de ROMERO VARO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO VARO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGOPAN SL | Socio Unico | 10/07/2018 | |
LUDIROAL SANTA EUFEMIA SL | Socio Unico | 15/06/2018 | |
LUDIROAL SANTA EUFEMIA SL | Administrador Unico | 21/05/2018 | |
FRIGOPAN SL | Administrador Unico | 16/04/2018 | |
PAN DEL ALJARAFE SRL | Administrador Unico | 04/12/2015 |
VINCULACIONES DE ROMERO VARO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VARO RAMON
Empresa: FRIGOPAN SL
Socio Único
- Romero Varo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 110, S 8, H SE 45682, I/A 8 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-41
Empresa: LUDIROAL SANTA EUFEMIA SL
Socio Único
- Romero Varo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 181, S 8, H SE 41010, I/A 5 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-41
Empresa: LUDIROAL SANTA EUFEMIA SL
Administrador Unico
- Romero Varo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 180, S 8, H SE 41010, I/A 5 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-41
Empresa: FRIGOPAN SL
Administrador Unico
- Romero Varo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 109, S 8, H SE 45682, I/A 7 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-41
Empresa: PAN DEL ALJARAFE SRL
Administrador Unico
- Romero Varo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 187, S 8, H SE 53349, I/A 4 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-41
Información de ROMERO VARO RAMON
Mostramos los datos de ROMERO VARO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VARO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos