ROMERO VALEIRAS DIEGO
Informe ejecutivo de ROMERO VALEIRAS DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO VALEIRAS DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORNUVAL PATRIMONIAL SL | Socio Unico | 09/11/2023 | |
CORNUVAL PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 09/11/2023 | |
ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA | Administrador Unico | 04/09/2020 |
VINCULACIONES DE ROMERO VALEIRAS DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VALEIRAS DIEGO
Empresa: CORNUVAL PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Romero Valeiras Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 193, S 8, H C 63789, I/A 1 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-15
Empresa: CORNUVAL PATRIMONIAL SL
Socio Único
- Romero Valeiras Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 193, S 8, H C 63789, I/A 1 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-15
Empresa: ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA
Administrador Unico
- Romero Valeiras Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 372 , F 64, S 8, H SC 4945, I/A 75 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-15
Consejero
- Romero Valeiras Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678, L 3678, F 33, S 8, H PO 50600, I/A 22 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-36
Consejero
- ACCIONA CONCESIONES SL
- ACCIONA CORPORACION SA
- ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA
- ALTAIR INGENIERIA Y APLICACIONES SA
- Alvarez De La Cueva Constantino
- CONCESSIA CARTERA Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA
- FINANZAS Y CARTERA UNO SL
- Pallares D'ocon Fernando-ricardo
- PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS SA
- Rodriguez Ogando Roberto
- Romero Valeiras Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678, L 3678, F 20, S 8, H PO 50600, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-36
Información de ROMERO VALEIRAS DIEGO
Mostramos los datos de ROMERO VALEIRAS DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VALEIRAS DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos