ROMERO VALDIVIESO CARMEN
Informe ejecutivo de ROMERO VALDIVIESO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO VALDIVIESO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARIRO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 12/02/2024 | |
EDIFICIOS RRM SL | Administrador Unico | 03/11/2021 |
VINCULACIONES DE ROMERO VALDIVIESO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VALDIVIESO CARMEN
Empresa: CARIRO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Romero Valdivieso Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45985 , F 110, S 8, H M 808030, I/A 1 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: EDIFICIOS RRM SL
Administrador Unico
- Romero Valdivieso Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14918 , F 217, S 8, H M 248344, I/A 7 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: INVERSIONES COTACO SL
Consejero
- Calixto Cerezo Manuel Jesus
- Parra Del Castillo Antonio - Julian
- Romero Valdivieso Carmen
- Vaño Calatayud Ruben
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 118, S 8, H A 92439, I/A 3 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-03
Empresa: INVERSIONES COTACO SL
Consejero
- Calixto Cerezo Manuel Jesus
- Parra Del Castillo Antonio - Julian
- Romero Valdivieso Carmen
- Vaño Calatayud Ruben
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 118, S 8, H A 92439, I/A 2 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-03
Información de ROMERO VALDIVIESO CARMEN
Mostramos los datos de ROMERO VALDIVIESO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VALDIVIESO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos