ROMERO URBANO MARIA ESTER
Informe ejecutivo de ROMERO URBANO MARIA ESTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO URBANO MARIA ESTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVISION SOCIAL EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA FP | Miem.Com.Ctr | 15/02/2017 | 30/07/2020 |
GRUEX EXPORT MACHINERY SL | Administrador Unico | 24/10/2011 | 13/03/2014 |
RENTAMAQARAGON SL | Administrador Unico | 31/05/2011 | 04/09/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO URBANO MARIA ESTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO URBANO MARIA ESTER
Miem.Com.Ctr
- Bellas Rodriguez Manuel
- Romero Urbano Maria Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4370 , F 60, S 8, H Z 39183, I/A 68 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-50
Miem.Com.Ctr
- Albarran Ruiz Antonio
- Añez Gimenez Rodrigo Ernesto
- Arnau Gomez Montserrat
- Batle Rius Ramon
- Carrillo Felipe Francisco
- Congost Coll Jaume
- Cordero Martin Antonio
- De Loma Osorio Quiros Francisco Javier
- Delgado Perez Maria Victoria
- Estella Barcelona Antonio
- Faba Yebra Victormanuel
- Fernandez Muñoz Maria Luisa
- Garcia Lopez Lourdes
- Higueras Perez Rosa
- Illana Contreras Ruben
- Lopez Moreno Carlos
- Lopez Serrano Isabel
- Luque Cañada Maria Jesus
- Mantecon Pascual Alejandro
- Marrero Santana Fernando
- Martinez Alvarez Alvaro
- Medir Sendra Joaquim
- Montoya Martinez Asensio
- Parrondo Salaberria Juan Carlos
- Pena Castro David
- Provencio Provencio Manuel
- Rivero Rivero Felipe
- Romero Rodrigo Enrique
- Romero Urbano Maria Ester
- Royo Benito Laura
- Rubio Iglesias Jose Maria
- Sansano Garcia Jose Antonio
- Sastre Bauza Guillen
- Soto Bodi Silvia
- Tur Cardona Antonio
- Villodas Rodriguez Alfredo
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4172 , F 51, S 8, H Z 39183, I/A 58 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Miem.Com.Ctr
- Batle Rius Ramon
- Faba Yebra Victormanuel
- Romero Urbano Maria Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4172 , F 45, S 8, H Z 39183, I/A 54 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-50
Empresa: GRUEX EXPORT MACHINERY SL
Administrador Unico
- Romero Urbano Maria Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 160, S 8, H Z 52281, I/A 2 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-50
Empresa: RENTAMAQARAGON SL
Administrador Unico
- Romero Urbano Maria Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 85, S 8, H Z 51768, I/A 2 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-50
Empresa: GRUEX EXPORT MACHINERY SL
Administrador Unico
- Romero Urbano Maria Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 159, S 8, H Z 52281, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-50
Empresa: RENTAMAQARAGON SL
Administrador Unico
- Romero Urbano Maria Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 84, S 8, H Z 51768, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-50
Información de ROMERO URBANO MARIA ESTER
Mostramos los datos de ROMERO URBANO MARIA ESTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO URBANO MARIA ESTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos