ROMERO TOMILLO ANA BELEN
Informe ejecutivo de ROMERO TOMILLO ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO TOMILLO ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUCK SUR LA VEGA SL | Administrador Unico | 14/01/2021 |
VINCULACIONES DE ROMERO TOMILLO ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO TOMILLO ANA BELEN
Empresa: TRUCK SUR LA VEGA SL
Administrador Unico
- Romero Tomillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 66, S 8, H CO 40517, I/A 3 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-14
Administrador Unico
- Romero Tomillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 166, S 8, H CO 33156, I/A 3 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-14
Empresa: TRANSPORTES VILLATERRESTRES SL
Administrador Unico
- Romero Tomillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 132, S 8, H CO 27051, I/A 2 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-14
Administrador Unico
- Romero Tomillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 161, S 8, H CO 33156, I/A 1 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-14
Socio Único
- Romero Tomillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 161, S 8, H CO 33156, I/A 1 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-14
Información de ROMERO TOMILLO ANA BELEN
Mostramos los datos de ROMERO TOMILLO ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO TOMILLO ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos