ROMERO SORIANO CARMEN
Informe ejecutivo de ROMERO SORIANO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO SORIANO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALKUWAITIYA SL | Apoderado Solidario | 12/09/2024 | |
ALBEDO SALDUBA SL | Apoderado Solidario | 11/06/2024 | |
COLOMBIER REAL ESTATE 2024 SL | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
BERGLAND SL | Apoderado Solidario | 28/04/2023 | |
SADEA SOL SL | Apoderado Solidario | 05/01/2023 | |
LIJOCU HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 09/12/2022 | |
LIDENIUS DEVELOPMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 16/11/2022 | |
ZLLSBOKA COMPANY SL | Apoderado Solidario | 31/08/2022 | |
TIFOUNICO SL | Apoderado Solidario | 25/08/2022 | |
HOMELAND FLAMMA ES (REAL ESTATE) SL | Apoderado Solidario | 28/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROMERO SORIANO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO SORIANO CARMEN
Empresa: ALKUWAITIYA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA184057, I/A 2 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-29
Empresa: ALBEDO SALDUBA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182193, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-29
Empresa: COLOMBIER REAL ESTATE 2024 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6489, L 5397, F 165, S 8, H MA181068, I/A 2 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-29
Empresa: BERGLAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6064, L 4971, F 193, S 8, H MA162751, I/A 2 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-29
Empresa: SADEA SOL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265, L 5173, F 154, S 8, H MA171232, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-29
Empresa: LIJOCU HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6249, L 5156, F 85, S 8, H MA170539, I/A 2 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-29
Empresa: LIDENIUS DEVELOPMENT SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6203, L 5110, F 187, S 8, H MA168559, I/A 2 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-29
Empresa: ZLLSBOKA COMPANY SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6194, L 5101, F 216, S 8, H MA168161, I/A 2 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-29
Empresa: TIFOUNICO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6194, L 5101, F 212, S 8, H MA168160, I/A 3 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-29
Empresa: TIFOUNICO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6194, L 5101, F 211, S 8, H MA168160, I/A 2 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-29
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO SORIANO CARMEN
Mostramos los datos de ROMERO SORIANO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO SORIANO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos