ROMERO SANCHEZ SANDRA
Informe ejecutivo de ROMERO SANCHEZ SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO SANCHEZ SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISTAL ACOMETIDAS SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
AVISER AVISOS SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
INVER SIJ CONTROL SL | Administrador Solidario | 11/07/2018 | |
AVISER AVISOS SL | Apoderado | 25/06/2018 | |
EFICIENCIA CONSTRUCTIVA SL | Apoderado Solidario | 26/03/2018 | |
INMERSALIA TRADING SL | Apoderado | 03/01/2013 |
VINCULACIONES DE ROMERO SANCHEZ SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO SANCHEZ SANDRA
Empresa: CRISTAL ACOMETIDAS SL
Administrador Solidario
- Romero Sanchez Patricia
- Romero Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 320463, I/A 5 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: AVISER AVISOS SL
Administrador Solidario
- Romero Sanchez Patricia
- Romero Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347283, I/A 9 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: INVER SIJ CONTROL SL
Administrador Solidario
- Llauger Mancera Jose Maria
- Romero Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46487 , F 24, S 8, H B 521599, I/A 1 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: AVISER AVISOS SL
Apoderado
- Romero Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19734 , F 124, S 8, H M 347283, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: EFICIENCIA CONSTRUCTIVA SL
Apoderado Solidario
- Romero Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46329 , F 132, S 8, H B 516662, I/A 2 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: INMERSALIA TRADING SL
Apoderado
- Romero Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 80, S 8, H B 427858, I/A 3 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Información de ROMERO SANCHEZ SANDRA
Mostramos los datos de ROMERO SANCHEZ SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO SANCHEZ SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos