ROMERO SANCHEZ MANUELA
Informe ejecutivo de ROMERO SANCHEZ MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO SANCHEZ MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA MONTAÑES SERVICIOS SL | Apoderado | 04/07/2011 | |
MANTENIMIENTOS EUROTHERM SL | Administrador Solidario | 29/01/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO SANCHEZ MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO SANCHEZ MANUELA
Empresa: FRANCISCO GALLEGO NUÑEZ SL
Apoderado
- Romero Sanchez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 87, S 8, H SE 39501, I/A 6 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-41
Empresa: FRANCISCO GALLEGO NUÑEZ SL
Apoderado
- Romero Sanchez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 85, S 8, H SE 39501, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-41
Empresa: GARCIA MONTAÑES SERVICIOS SL
Apoderado
- Romero Sanchez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 135, S 8, H CR 20839, I/A 3 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-13
Empresa: MANTENIMIENTOS EUROTHERM SL
Administrador Solidario
- Romero Sanchez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 205, S 8, H CR 5203,0 , I/ 5 (29/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-13
Información de ROMERO SANCHEZ MANUELA
Mostramos los datos de ROMERO SANCHEZ MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO SANCHEZ MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos