ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER
Informe ejecutivo de ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO ALGLAS SL | Administrador Unico | 17/06/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER
Empresa: CUBE FACHADAS ESPECIALES SL
Administrador Mancomunado
- Legaza Gomez Jose Luis
- Romero Sanchez Manuel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 192, S 8, H GR 41653, I/A 2 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-18
Administrador Solidario
- Lopez Cruz Ramona
- Romero Sanchez Manuel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 191, S 8, H J 20931, I/A 2 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-23
Administrador Solidario
- Lopez Cruz Ramona
- Romero Sanchez Manuel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 189, S 8, H J 20931, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-23
Empresa: CUBE FACHADAS ESPECIALES SL
Administrador Mancomunado
- Legaza Gomez Jose Luis
- Romero Sanchez Manuel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 192, S 8, H GR 41653, I/A 1 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-18
Empresa: EURO ALGLAS SLL
Administrador Unico
- Romero Sanchez Manuel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 225 , F 170, S 8, H J 7926, I/A 3 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-23
Información de ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER
Mostramos los datos de ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO SANCHEZ MANUEL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos