ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN ROMERO CABALLERO SL | Administrador Solidario | 22/07/2019 | |
JUVIMY SL | Administrador Unico | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL
Empresa: EL ROMERAL'S-TRUCKS SL
Liquidador
- Romero Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 203, S 8, H M 619723, I/A 2 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: EL ROMERAL'S-TRUCKS SL
Administrador Unico
- Romero Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 203, S 8, H M 619723, I/A 2 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: JUAN ROMERO CABALLERO SL
Administrador Solidario
- Romero Ruiz Juan Bautista
- Romero Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 13, S 8, H CO 24046, I/A 3 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-14
Empresa: JUAN ROMERO CABALLERO SL
Administrador Unico
- Romero Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 13, S 8, H CO 24046, I/A 3 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-14
Empresa: JUVIMY SL
Administrador Unico
- Romero Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 207, S 8, H M 17204, I/A 4 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: EL ROMERAL'S-TRUCKS SL
Administrador Unico
- Romero Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 200, S 8, H M 619723, I/A 1 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: EL ROMERAL'S-TRUCKS SL
Socio Único
- Romero Ruiz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 200, S 8, H M 619723, I/A 1 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Información de ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO RUIZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos