ROMERO RUIZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ROMERO RUIZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO RUIZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANATTEA SOLUCIONES SA | Apoderado | 17/07/2019 | |
ANATTEA SOLUCIONES SA | Presidente | 04/05/2017 | |
ANATTEA SOLUCIONES SA | Consejero | 04/05/2017 | |
ANGELES TEYSA SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 |
VINCULACIONES DE ROMERO RUIZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO RUIZ MARIA TERESA
Empresa: PRODUCCIONES INVERBOLSANZ SL
Administrador Solidario
- Romero Ruiz Maria Teresa
- Sanz Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 318878, I/A 5 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: ANATTEA SMART SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Romero Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33227 , F 69, S 8, H M 597953, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: ANATTEA GESTION SGIIC SA
Presidente
- Romero Ruiz Maria Teresa
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38967 , F 168, S 8, H M 645728, I/A 25 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: ANATTEA GESTION SGIIC SA
Consejero
- Romero Ruiz Maria Teresa
Presidente
- Romero Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38967 , F 168, S 8, H M 645728, I/A 24 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: ANATTEA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Romero Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38967 , F 161, S 8, H M 645728, I/A 15 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: ANATTEA GESTION SGIIC SA
Consejero
- Arroyo Sanchez Damian Agustin
- Prieto Mota Carlos
- Romero Ruiz Maria Teresa
- Sanchez Martin Manuel Enrique
Presidente
- Romero Ruiz Maria Teresa
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35939 , F 40, S 8, H M 645728, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: AKELA NEGOCIOS Y SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Lillo Jimenez Francisco Jose
- Romero Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31307 , F 76, S 8, H M 563533, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: ANATTEA SMART SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Romero Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33227 , F 66, S 8, H M 597953, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
Empresa: AKELA NEGOCIOS Y SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Lillo Jimenez Francisco Jose
- Romero Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31307 , F 74, S 8, H M 563533, I/A 1 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: ANGELES TEYSA SL
Administrador Mancomunado
- Lebrero Romero Maria De Los Santos
- Romero Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 20, S 8, H CA 44844, I/A 1 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-11
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO RUIZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de ROMERO RUIZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO RUIZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos