ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO
Informe ejecutivo de ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANCAR CASAS SL | Socio Unico | 04/03/2020 | |
ANCAR CASAS SL | Administrador Unico | 05/02/2020 |
VINCULACIONES DE ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO
Empresa: ANCAR CASAS SL
Nuevo Socio Único
- Romero Rodriguez Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 11, S 8, H A 87661, I/A 4 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-03
Empresa: ANCAR CASAS SL
Administrador Unico
- Romero Rodriguez Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 10, S 8, H A 87661, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-03
Empresa: AUTOPARKING 24 H D ELX SL
Administrador Unico
- Romero Rodriguez Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 222, S 8, H A 158515, I/A 4 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-03
Empresa: AUTOPARKING 24 H D ELX SL
Administrador Unico
- Romero Rodriguez Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 222, S 8, H A 158515, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-03
Empresa: AUTOPARKING 24 H D ELX SL
Administrador Solidario
- Romero Rodriguez Oscar Antonio
- Ruiz Guillen Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 222, S 8, H A 158515, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-03
Empresa: AUTOPARKING 24 H D ELX SL
Socio Único
- Romero Rodriguez Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 222, S 8, H A 158515, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-03
Empresa: AUTOPARKING 24 H D ELX SL
Administrador Solidario
- Romero Rodriguez Oscar Antonio
- Ruiz Guillen Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 221, S 8, H A 158515, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-03
Información de ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO
Mostramos los datos de ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos