ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO
Informe ejecutivo de ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTETEC ACCOMODATION SL | Consejero Delegado Solidario | 11/03/2024 | |
HOTETEC ACCOMODATION SL | Presidente | 11/03/2024 | |
HOTETEC ACCOMODATION SL | Consejero | 11/03/2024 | |
ADETEC TRAVEL SL | Apoderado Solidario | 14/02/2020 | |
ADETEC TRAVEL SL | Administrador Mancomunado | 12/02/2020 | |
DOME CONSULTING & SOLUTIONS SL | Consejero Delegado Solidario | 25/11/2011 | |
DOME CONSULTING & SOLUTIONS SL | Presidente | 25/11/2011 | |
DOME CONSULTING & SOLUTIONS SL | Consejero | 25/11/2011 | |
GLOBAL DOME SL | Presidente | 31/10/2011 | |
GLOBAL DOME SL | Consejero Delegado Solidario | 31/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO
Empresa: HOTETEC ACCOMODATION SL
Consejero Delegado Solidario
- Romero Rodriguez Ernesto
- Roser Sabater Pedro Gabriel
- Velazquez Garcia Angel
Consejero
- Romero Rodriguez Ernesto
- Roser Sabater Pedro Gabriel
- Velazquez Garcia Angel
Presidente
- Romero Rodriguez Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2407 , F 192, S 8, H PM 64985, I/A 8 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-07
Empresa: HOTETEC ACCOMODATION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Cortes Manuel
- Cortes Fernandez Francisco-jose
- Romero Rodriguez Ernesto
- Roser Sabater Pedro Gabriel
- Velazquez Garcia Angel
Presidente
- Romero Rodriguez Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2407 , F 192, S 8, H PM 64985, I/A 8 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-07
Empresa: ADETEC TRAVEL SL
Apoderado Solidario
- Garcia Valenciano Jesus Ramon
- Romero Rodriguez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 142, S 8, H PM 88303, I/A 2 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-07
Empresa: ADETEC TRAVEL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Valenciano Jesus Ramon
- Romero Rodriguez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 139, S 8, H PM 88303, I/A 1 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-07
Empresa: DESTINO10 SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 27, S 8, H PM 65659, I/A 5 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-07
Empresa: HOTETEC ACCOMODATION SL
Presidente
- Romero Rodriguez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2407 , F 191, S 8, H PM 64985, I/A 3 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-07
Empresa: DOME CONSULTING & SOLUTIONS SL
Consejero Delegado Solidario
- Romero Rodriguez Ernesto
- Roser Sabater Pedro Gabriel
- Velazquez Garcia Angel
Consejero
- Romero Rodriguez Ernesto
- Roser Sabater Pedro Gabriel
- Velazquez Garcia Angel
Presidente
- Romero Rodriguez Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 48, S 8, H PM 35522, I/A 10 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-07
Empresa: GLOBAL DOME SL
Consejero Delegado Solidario
- Romero Rodriguez Ernesto
- Roser Sabater Pedro Gabriel
- Velazquez Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 175, S 8, H PM 39595, I/A 8 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: GLOBAL DOME SL
Presidente
- Romero Rodriguez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 175, S 8, H PM 39595, I/A 7 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: DOME SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Romero Rodriguez Ernesto
- Roser Sabater Pedro Gabriel
- Velazquez Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 188, S 8, H PM 38160, I/A 5 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-07
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO
Mostramos los datos de ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO RODRIGUEZ ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos