ROMERO RODRIGO CRISTINA
Informe ejecutivo de ROMERO RODRIGO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO RODRIGO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUNDIGANIPALLI SL | Socio Unico | 27/03/2015 | |
GUNDIGANIPALLI SL | Administrador Unico | 27/03/2015 | |
ASESORES LABOR10 SL | Administrador Mancomunado | 12/07/2013 | |
ASESORES LABOR10 SL | Apoderado | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE ROMERO RODRIGO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO RODRIGO CRISTINA
Empresa: LEXLABOR ASESORES SL
Administrador Solidario
- Bravo De Laguna Santana Maria Jezabel
- Romero Rodrigo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 199, S 8, H GC 52415, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-35
Empresa: LEXLABOR ASESORES SL
Administrador Solidario
- Bravo De Laguna Santana Maria Jezabel
- Romero Rodrigo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 197, S 8, H GC 52415, I/A 1 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-35
Empresa: GUNDIGANIPALLI SL
Administrador Unico
- Romero Rodrigo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33301 , F 25, S 8, H M 599322, I/A 1 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: GUNDIGANIPALLI SL
Socio Único
- Romero Rodrigo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33301 , F 25, S 8, H M 599322, I/A 1 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: ASESORES LABOR10 SL
Apoderado
- Romero Rodrigo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27444 , F 154, S 8, H M 494585, I/A 6 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
Empresa: ASESORES LABOR10 SL
Administrador Mancomunado
- Aceves Lopez David
- Romero Rodrigo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27444 , F 153, S 8, H M 494585, I/A 4 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
Empresa: CASHDIPLO SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 217, S 8, H M 470431, I/A 44 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Empresa: SUPERSOL SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Romero Rodrigo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29274 , F 213, S 8, H M 526949, I/A 19 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Empresa: SUPERSOL SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Arce Puyano Silvia
- Arias Fernandez Santiago
- Barranco Carmona Inmaculada
- Barrera Espinar Antonio
- Berlanga Garcia Carmen
- Carrero Bosch Fernando-jose
- Cuadros Sanchez Juan Ramon
- De Los Santos Arenas Jose Arturo
- Diaz Lopez Maria Pilar
- Duran Rey Jose Ignacio
- Ezquerra Apraiz Pablo
- Fuentes Blanca Salvador
- Gonzalez Marquez Ana
- Jimenez De La Cruz Ismael
- Lopez Perulero Lourdes
- Lopez Rodriguez Sandra-liliana
- Muñoz Del Caz Eduardo
- Navas Millan Jesus Manuel
- Ortiz Blanco Jose Manuel
- Perez Ruiz Juan Manuel
- Peso Vega Miguel
- Prados Hidalgo Miguel
- Rodriguez Arroyo Roberto
- Romero Rodrigo Cristina
- Sacristan Rubio Cristina
- Sanchez Aguilar Salvador
- Solano Montes Tomas
- Soto Sanchez Miguel Angel
- Villasmil Perea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29274 , F 209, S 8, H M 526949, I/A 16 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Empresa: CASHDIPLO SL
Apoderado Solidario
- Arroyo Rodriguez Roberto
- Barranco Carmona Inmaculada
- Berlanga Garcia Carmen
- Carrero Bosch Fernando-jose
- De Los Santos Arenas Jose Arturo
- Ezquerra Apraiz Pablo
- Gonzalez Marquez Ana
- Lopez Perulero Lourdes
- Lopez Rodriguez Sandra-liliana
- Muñoz Del Caz Eduardo
- Navas Millon Jesus-manuel
- Nuñez Garcia Raul
- Prados Hidalgo Miguel
- Romero Rodrigo Cristina
- Sacristan Rubio Cristina
- Villasmil Perea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 213, S 8, H M 470431, I/A 40 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Información de ROMERO RODRIGO CRISTINA
Mostramos los datos de ROMERO RODRIGO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO RODRIGO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos