ROMERO RAMON LAURA
Informe ejecutivo de ROMERO RAMON LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROMERO RAMON LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARBEBE-LA SL | Socio Unico | 07/04/2011 | |
FARBEBE-LA SL | Administrador Unico | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO RAMON LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO RAMON LAURA
Empresa: SAMFORLAB SA
Apoderado
- Ipiens Cardenas Jacobo
- Romero Ramon Laura
- Romero Vallejo Juan Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6095, L 3401, F 203, S 8, H V 60698, I/A 19 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-46
Empresa: BORGINO SA
Apoderado
- Bovaira Lapuerta Jose
- Elorriaga Martinez Artemio
- Romero Ramon Laura
- Romero Vallejo Juan Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129, L 443, F 178, S 8, H V 6306, I/A 44 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-46
Empresa: BORGINO SA
Consejero Delegado
- Romero Ramon Laura
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129, L 443, F 178, S 8, H V 6306, I/A 44 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-46
Empresa: ROSAME SA
Consejero Delegado
- Romero Ramon Laura
Consejero
- Monzonis Galvez Maria Teresa
- Romero Ramon Juan Jose
- Romero Ramon Laura
- Romero Vallejo Juan Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6217, L 3522, F 193, S 8, H V 63255, I/A 15 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-46
Empresa: INSTITUTO ROIGAR SL
Apoderado
- Romero Ramon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7539, L 4840, F 193, S 8, H V 91107, I/A 10 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-46
Empresa: INSTITUTO ROIGAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Monzonis Galvez Maria Teresa
- Romero Ramon Juan Jose
- Romero Ramon Laura
- Romero Vallejo Juan Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7539, L 4840, F 193, S 8, H V 91107, I/A 10 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-46
Empresa: FORSAM PARAFARMACIA SL
Apoderado
- Benone Andriescu Claudiu
- Ipiens Cardenas Jacobo
- Romero Ramon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099, L 414, F 27, S 8, H V 5899, I/A 20 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-46
Empresa: FORSAM PARAFARMACIA SL
Consejero Delegado
- Romero Ramon Laura
Consejero
- Romero Ramon Juan Jose
- Romero Ramon Laura
- Romero Vallejo Juan Tomas
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099, L 414, F 27, S 8, H V 5899, I/A 20 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-46
Empresa: FORSAM PARAFARMACIA SA
Consejero Delegado
- Romero Ramon Laura
Consejero
- Romero Ramon Juan Jose
- Romero Ramon Laura
- Romero Vallejo Juan Tomas
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099, L 414, F 24, S 8, H V 5899, I/A 19 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-46
Empresa: FORSAM PARAFARMACIA SA
Consejero Delegado
- Romero Ramon Laura
Consejero
- Monzonis Galvez Maria Teresa
- Romero Ramon Juan Jose
- Romero Ramon Laura
- Romero Vallejo Juan Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099, L 414, F 24, S 8, H V 5899, I/A 19 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-46
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO RAMON LAURA
Mostramos los datos de ROMERO RAMON LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO RAMON LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos