ROMERO PLA MIREIA
Informe ejecutivo de ROMERO PLA MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO PLA MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOMAQUET BLAU IMMOBLES SL | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
OLIVERA VERMELLA SL | Administrador Unico | 29/07/2024 | |
SENDO STUDIO SL | Administrador Unico | 07/06/2022 | |
AMBIT DECORACION COMERCIAL SL | Apoderado Solidario | 13/03/2018 |
VINCULACIONES DE ROMERO PLA MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO PLA MIREIA
Empresa: TOMAQUET BLAU IMMOBLES SL
Administrador Unico
- Romero Pla Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619501, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: OLIVERA VERMELLA SL
Administrador Unico
- Romero Pla Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619500, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-08
Empresa: SENDO STUDIO SL
Administrador Unico
- Romero Pla Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48343 , F 23, S 8, H B 580773, I/A 1 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Empresa: AMBIT DECORACION COMERCIAL SL
Apoderado Solidario
- Romero Pla Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26865 , F 26, S 8, H B 108796, I/A 5 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Información de ROMERO PLA MIREIA
Mostramos los datos de ROMERO PLA MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO PLA MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos