ROMERO PI JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ROMERO PI JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO PI JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAHEC GESTION CANARIAS SL | Apoderado | 23/03/2018 |
VINCULACIONES DE ROMERO PI JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO PI JUAN ANTONIO
Empresa: SJ17 CANARIAS SL
Liquidador
- Romero Pi Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3681 , F 3, S 8, H TF 64484, I/A 3 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
Empresa: SJ17 CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
Liquidador
- Romero Pi Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3681 , F 3, S 8, H TF 64484, I/A 3 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
Empresa: 108 PALGEY SL
Administrador Mancomunado
- Postius Robert Jordi
- Redondo Ventura Francisco
- Romero Pi Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 172, S 8, H TF 61482, I/A 13 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-38
Empresa: 108 PALGEY SL
Administrador Mancomunado
- Postius Robert Jordi
- Redondo Ventura Francisco
- Romero Pi Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 171, S 8, H TF 61482, I/A 11 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: DAHEC GESTION CANARIAS SL
Apoderado
- Romero Pi Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 166, S 8, H TF 26548, I/A 11 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-38
Información de ROMERO PI JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ROMERO PI JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO PI JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos