ROMERO PEREZ MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de ROMERO PEREZ MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO PEREZ MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAIRO SL | Administrador Unico | 03/02/2012 | 29/10/2013 |
TINTORERIA SONIA-ZEUS SL | Administrador Unico | 21/12/2011 | 16/07/2013 |
RAIRO SL | Administrador Solidario | 13/12/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO PEREZ MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO PEREZ MARIA ISABEL
Empresa: RAIRO SL
Administrador Unico
- Romero Perez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 14, S 8, H SE 23312, I/A 6 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
Empresa: TINTORERIA SONIA-ZEUS SL
Administrador Unico
- Romero Perez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 221, S 8, H SE 18544, I/A 4 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-41
Empresa: RAIRO SL
Administrador Unico
- Romero Perez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 13, S 8, H SE 23312, I/A 4 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-41
Empresa: RAIRO SL
Administrador Solidario
- Raigada Vidal Manuel
- Romero Perez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 13, S 8, H SE 23312, I/A 3 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-19-41
Empresa: TINTORERIA SONIA-ZEUS SL
Administrador Unico
- Romero Perez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 221, S 8, H SE 18544, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-41
Información de ROMERO PEREZ MARIA ISABEL
Mostramos los datos de ROMERO PEREZ MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO PEREZ MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos