ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS
Informe ejecutivo de ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZOKA GRUPO EMPRESARIAL SL | Apoderado Solidario | 07/02/2023 | |
CAV INVESTMENT PROJECTS 2007 SL | Administrador Solidario | 23/12/2022 | |
EL GATET 1947 SL | Administrador Unico | 15/06/2021 | |
EL GATET 1947 SL | Apoderado | 26/10/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS
Empresa: ZOKA GRUPO EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Mateos Rafael Ignacio
- Guerra Caro Maria Eloisa
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11149, L 8427, F 60, S 8, H V 203657, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-46
Empresa: CAV INVESTMENT PROJECTS 2007 SL
Administrador Solidario
- Bordils Montero Alvaro
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8699, L 5986, F 98, S 8, H V 122520, I/A 9 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
Empresa: CAV INVESTMENT PROJECTS 2007 SL
Administrador Unico
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8699, L 5986, F 98, S 8, H V 122520, I/A 9 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
Empresa: GRUPO MISS COTOLINA SL
Administrador Unico
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10338, L 7619, F 191, S 8, H V 178098, I/A 3 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-46
Empresa: GRUPO MISS COTOLINA SL
Apoderado
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10338, L 7619, F 190, S 8, H V 178098, I/A 2 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-46
Empresa: NOVA ROMLESA SL
Administrador Mancomunado
- Romero Paya Enrique Francisco
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 48, S 8, H V 62195, I/A 8 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Empresa: NOVA ROMLESA SL
Administrador Mancomunado
- Romero Paya Enrique Francisco
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 48, S 8, H V 62195, I/A 7 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Empresa: MOBORAL SL
Administrador Unico
- Romero Paya Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8699, L 5986, F 84, S 8, H V 122520, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-46
Información de ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS
Mostramos los datos de ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO PAYA MARIA DESAMPARADOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos