ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN
Informe ejecutivo de ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMERO ABREU HERMANOS SL | Administrador Unico | 14/08/2020 |
VINCULACIONES DE ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN
Empresa: ROMERO ABREU HERMANOS SL
Administrador Unico
- Romero Mora Figueroa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 25, S 8, H CA 3176, I/A 24 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-11
Empresa: ROMERO ABREU HERMANOS SL
Administrador Unico
- Romero Mora Figueroa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 25, S 8, H CA 3176, I/A 24 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-11
Empresa: ROMERO ABREU HERMANOS SL
Administrador Unico
- Romero Mora Figueroa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 25, S 8, H CA 3176, I/A 23 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-11
Empresa: ROMERO ABREU HERMANOS SL
Administrador Unico
- Romero Mora Figueroa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 25, S 8, H CA 3176, I/A 23 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-11
Empresa: ENELDICO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 44, S 8, H SE 43880, I/A 7 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-41
Empresa: ROMERO ABREU HERMANOS SL
Administrador Unico
- Romero Mora Figueroa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 24, S 8, H CA 3176, I/A 22 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-11
Empresa: ROMERO ABREU HERMANOS SL
Administrador Unico
- Romero Mora Figueroa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 24, S 8, H CA 3176, I/A 22 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-11
Empresa: ENELDICO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 42, S 8, H SE 43880, I/A 4 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-41
Empresa: ENELDICO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arellano Barroso Francisco
- Barrena Pastor Eduardo
- Cuerva Valdivia Gerardo
- Lozano Murube Joaquin
- Marin Orta Sixto
- Romero Mora Figueroa Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 42, S 8, H SE 43880, I/A 4 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-41
Información de ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN
Mostramos los datos de ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MORA FIGUEROA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos