ROMERO MONTILLA ENRIQUE
Informe ejecutivo de ROMERO MONTILLA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO MONTILLA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUFACTURAS SERVIPLAST SA | Apoderado Solidario | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE ROMERO MONTILLA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MONTILLA ENRIQUE
Empresa: MANUFACTURAS SERVIPLAST SA
Apoderado Solidario
- Romero Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35010 , F 23, S 8, H B 110385, I/A 11 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-08
Empresa: MANUFACTURAS SERVIPLAST SA
Consejero Delegado
- Romero Montilla Enrique
- Serrano Cuesta Celia
Consejero
- Romero Montilla Enrique
- Romero Serrano Heli
- Serrano Cuesta Celia
Presidente
Secretario
- Romero Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35010 , F 23, S 8, H B 110385, I/A 10 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Empresa: MANUFACTURAS SERVIPLAST SA
Consejero Delegado
- Romero Montilla Enrique
- Serrano Cuesta Celia
Consejero
- Romero Montilla Enrique
- Romero Serrano Heli
- Serrano Cuesta Celia
Presidente
Secretario
- Romero Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35010 , F 22, S 8, H B 110385, I/A 8 N (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-08
Empresa: MANUFACTURAS SERVIPLAST SA
Consejero Delegado
- Romero Montilla Enrique
- Serrano Cuesta Celia
Consejero
- Romero Montilla Enrique
- Romero Serrano Heli
- Serrano Cuesta Celia
Presidente
Secretario
- Romero Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35010 , F 22, S 8, H B 110385, I/A 9 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Información de ROMERO MONTILLA ENRIQUE
Mostramos los datos de ROMERO MONTILLA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MONTILLA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos