ROMERO MIGUEL MARIA
Informe ejecutivo de ROMERO MIGUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO MIGUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URISISON INMOBILIARIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/04/2024 | |
URISISON INMOBILIARIA SL | Secretario | 18/03/2024 | |
URISISON INMOBILIARIA SL | Consejero | 18/03/2024 | |
JUMI INVEST SCR SA | REPR.143 RRM | 09/01/2024 | |
URILARIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2024 |
VINCULACIONES DE ROMERO MIGUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MIGUEL MARIA
Empresa: URISISON INMOBILIARIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Romero Miguel Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46819 , F 218, S 8, H B 531973, I/A 6 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: URISISON INMOBILIARIA SL
Consejero
- Romero Miguel Maria
- Uriach Torello Enrique
- Uriach Torello Marta
Presidente
Secretario
- Romero Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46819 , F 217, S 8, H B 531973, I/A 5 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: URILARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Romero Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43529 , F 114, S 8, H B 262486, I/A 28 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: JUMI INVEST SCR SA
REPR.143 RRM
- Romero Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48919 , F 127, S 8, H B 601042, I/A 6 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Empresa: UPB CASUAL FOOD SL
Consejero
- Costafreda Gimeno Albert
- Costafreda Gimeno Natalia
- Romero Miguel Maria
- Tomas Figueras Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41030 , F 154, S 8, H B 376392, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
Información de ROMERO MIGUEL MARIA
Mostramos los datos de ROMERO MIGUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MIGUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos