ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL
Informe ejecutivo de ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAUDIUM CONSULTING SL | Administrador Unico | 09/03/2015 |
VINCULACIONES DE ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL
Administrador Unico
- Romero Melendez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30754 , F 161, S 8, H M 553425, I/A 4 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-28
Administrador Unico
- Romero Melendez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30754 , F 161, S 8, H M 553425, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: GAUDIUM CONSULTING SL
Administrador Unico
- Romero Melendez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 133, S 8, H M 597640, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: INTEGRA MENS ARS PROBITAS SL
Administrador Unico
- Romero Melendez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19663 , F 202, S 8, H M 345801, I/A 9 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Empresa: AIR BUSINESS INTEGRA MAINTENANCE SL
Administrador Unico
- Romero Melendez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25421 , F 35, S 8, H M 457931, I/A 3 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-28
Información de ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL
Mostramos los datos de ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MELENDEZ JOAQUIN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos