ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARO ANTARTIDA SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2014 | 30/07/2015 |
SHERRYCOPIER SL | Administrador Solidario | 07/04/2015 | |
PEJUMA GESTORES INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 14/09/2011 | 23/11/2012 |
PEJUMA GESTORES INMOBILIARIOS SL | Liquidador | 23/11/2012 | 23/11/2012 |
PEJUMA GESTORES INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 14/09/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO
Empresa: GARO ANTARTIDA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Alvarez Rosario
- Romero Medina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 145, S 8, H CA 46091, I/A 2 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-11
Empresa: SHERRYCOPIER SL
Administrador Solidario
- Romero Medina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 92, S 8, H CA 5437, I/A 9 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-11
Empresa: GARO ANTARTIDA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Alvarez Rosario
- Romero Medina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 144, S 8, H CA 46091, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-11
Empresa: PEJUMA GESTORES INMOBILIARIOS SL
Liquidador
- Romero Medina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 211, S 8, H CA 26095, I/A 6 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-11
Empresa: PEJUMA GESTORES INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Romero Medina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 211, S 8, H CA 26095, I/A 6 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-11
Empresa: PEJUMA GESTORES INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Romero Medina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 210, S 8, H CA 26095, I/A 5 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-11
Empresa: PEJUMA GESTORES INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Lobato Romero Pedro
- Romero Medina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 210, S 8, H CA 26095, I/A 5 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-11
Información de ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MEDINA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos