ROMERO MARTINEZ FRANCESC
Informe ejecutivo de ROMERO MARTINEZ FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO MARTINEZ FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONT DE BUIMIRA SL | Administrador Unico | 26/01/2023 | |
CAN BUIMIRA SL | Administrador Unico | 22/12/2010 | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERO MARTINEZ FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MARTINEZ FRANCESC
Empresa: FONT DE BUIMIRA SL
Administrador Unico
- Romero Martinez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48387 , F 193, S 8, H B 582283, I/A 2 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-08
Empresa: CAN BUIMIRA SL
Administrador Unico
- Romero Martinez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42261 , F 146, S 8, H B 406142, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Empresa: CAN BUIMIRA SL
Administrador Unico
- Romero Martinez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42261 , F 141, S 8, H B 406142, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-08
Información de ROMERO MARTINEZ FRANCESC
Mostramos los datos de ROMERO MARTINEZ FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MARTINEZ FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos